INGENIERIA SALBUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MOSSEN CINTO VERDAGUER,6-8,B-2
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social INGENIERIA SALBUS SL
CIF B64545312
Capital Social 862526.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 16/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INGENIERIA SALBUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA SALBUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conesa Molina Josep F | Administrador Concursal | 21/03/2013 | 14/06/2019 |
Torres Salvador Jose Maria | Administrador Unico | 05/08/2009 | 06/08/2013 |
Torres Cano Mireya | Administrador Unico | 05/08/2009 |
ACTOS BORME DE INGENIERIA SALBUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 210, S 8, H B 346953, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 36/2013, AUTO FIRME DE FECHA 29/05/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 210, S 8, H B 346953, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 210, S 8, H B 346953, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 36/2013, AUTO FIRME DE FECHA 03/10/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 209, S 8, H B 346953, I/A 11 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 209, S 8, H B 346953, I/A 10 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 36/2013, AUTO FIRME DE FECHA 31/05/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 209, S 8, H B 346953, I/A 10 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 209, S 8, H B 346953, I/A 10 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 36/2013, AUTO FIRME DE FECHA 11/02/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 208, S 8, H B 346953, I/A 9 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 208, S 8, H B 346953, I/A 9 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Capital Anterior: | 62.526,00 | Euros |
Aumento de capital: | 800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 862.526,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.279,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30580 , F 207, S 8, H B 346953, I/A 8 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08