CONESA MOLINA JOSEP F
Informe ejecutivo de CONESA MOLINA JOSEP F
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONESA MOLINA JOSEP F
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M V IVIDCOM DATAVID SL | Administrador Concursal | 25/10/2013 | 26/11/2020 |
INGENIERIA SALBUS SL | Administrador Concursal | 21/03/2013 | 14/06/2019 |
MONTAJES MARUGAN SL | Administrador Concursal | 14/03/2013 | 21/01/2015 |
VINCULACIONES DE CONESA MOLINA JOSEP F
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONESA MOLINA JOSEP F
Empresa: M V IVIDCOM DATAVID SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 45, S 8, H B 155963, I/A 13 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Empresa: INGENIERIA SALBUS SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 210, S 8, H B 346953, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: MONTAJES MARUGAN SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24739 , F 215, S 8, H B 7870, I/A 11 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: M V IVIDCOM DATAVID SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29297 , F 44, S 8, H B 155963, I/A 11 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: INGENIERIA SALBUS SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 208, S 8, H B 346953, I/A 9 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: MONTAJES MARUGAN SL
Administrador Concursal
- Conesa Molina Josep F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20625 , F 81, S 8, H B 7870, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Información de CONESA MOLINA JOSEP F
Mostramos los datos de CONESA MOLINA JOSEP F que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONESA MOLINA JOSEP F, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos