INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viaducto Marquina, 2
Código Postal 33004
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL
CIF B07935422
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Conost Limited
VINCULACIONES DE INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conost Limited | Socio Unico | 23/10/2014 | 23/08/2024 |
Kluck Fernandez Patrick | Apoderado | 26/12/2014 | 23/08/2024 |
Kluck Jens Karl | Liquidador | 23/08/2024 | 23/08/2024 |
Kluck Jens Karl | Administrador Unico | 03/01/2018 | 23/08/2024 |
Kluck Jens Karl | Apoderado | 14/09/2011 | 23/08/2024 |
Kluck Fernandez Lars | Administrador Unico | 14/06/2017 | 03/01/2018 |
Kluck Fernandez Patrick | Presidente | 26/12/2014 | 14/06/2017 |
Kluck Fernandez Patrick | Consejero | 26/12/2014 | 14/06/2017 |
Kluck Jens Karl | Secretario | 26/12/2014 | 14/06/2017 |
Kluck Jens Karl | Consejero | 26/12/2014 | 14/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 48799, I/A 6 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 48799, I/A 6 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 48799, I/A 6 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 48799, I/A 6 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 5 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 5 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-33
- C/ VIADUCTO MARQUINA 2 1º A (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 3 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-33