MARCA SUAREZ MARIA
Informe ejecutivo de MARCA SUAREZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCA SUAREZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL | Consejero | 26/12/2014 | 14/06/2017 |
INFORMATION TECHNOLOGY BROKERAGE ITB SL | Administrador Solidario | 22/10/2014 | 26/12/2014 |
VINCULACIONES DE MARCA SUAREZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCA SUAREZ MARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 85, S 8, H AS 48799, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-33
Apoderado
Consejero
- Feliu Ruano Raquel
- Kluck Fernandez Patrick
- Kluck Jens Karl
- Lozano Munarriz Pablo
- Marca Suarez Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 104, S 8, H A 142019, I/A 4 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Administrador Solidario
- Feliu Ruano Raquel
- Marca Suarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 104, S 8, H A 142019, I/A 4 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Administrador Solidario
- Feliu Ruano Raquel
- Marca Suarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 104, S 8, H A 142019, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-03
Información de MARCA SUAREZ MARIA
Mostramos los datos de MARCA SUAREZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCA SUAREZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos