INFORMATICA Y SERVICIOS FINANCIEROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 39
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INFORMATICA Y SERVICIOS FINANCIEROS SA
CIF A28669398
Actividad Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INFORMATICA Y SERVICIOS FINANCIEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS FINANCIEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Manso Angel Luis | Consejero | 31/08/2009 | 24/02/2011 |
Alfaro Manso Angel Luis | Miem.Com.Liq | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Presidente | 31/08/2009 | 24/02/2011 |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 31/08/2009 | 24/02/2011 |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Pres.Com.Liq | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
Blanc Ochoa Ana Maria | Vicesecret. | 18/05/2009 | 24/02/2011 |
Moreno Caballero Jaime | Secr.Com.Liq | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
Moreno Caballero Jaime-david | Consejero | 21/10/2009 | 24/02/2011 |
Moreno Caballero Jaime-david | Apoderado | 21/10/2009 | 24/02/2011 |
Perez Jaime Miguel | Representante | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFORMATICA Y SERVICIOS FINANCIEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 46, S 8, H M 57330, I/A 49 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 46, S 8, H M 57330, I/A 49 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Representante
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 46, S 8, H M 57330, I/A 49 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 46, S 8, H M 57330, I/A 49 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-116-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 225, S 8, H M 57330, I/A 48 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 225, S 8, H M 57330, I/A 47 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 225, S 8, H M 57330, I/A 46 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 225, S 8, H M 57330, I/A 45 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28