INFIPER 2 VALORES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social INFIPER 2 VALORES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INFIPER 2 VALORES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFIPER 2 VALORES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/07/2017 | 04/07/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario | 04/07/2022 | |
Marti Navarro Andres | Consejero | 02/07/2014 | 04/07/2022 |
Marti Navarro German | Consejero | 02/07/2014 | 04/07/2022 |
Marti Navarro Matias | Presidente | 02/07/2014 | 04/07/2022 |
Marti Navarro Matias | Consejero | 02/07/2014 | 04/07/2022 |
Marti Navarro Matias | Liquidador | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 19/09/2011 | 04/07/2022 |
Prieto Muñoz Consuelo Francisca | Apoderado | 04/07/2022 | |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 30/05/2017 | 04/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFIPER 2 VALORES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 21 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 177, S 8, H M 287963, I/A 20 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 177, S 8, H M 287963, I/A 19 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 176, S 8, H M 287963, I/A 18 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 176, S 8, H M 287963, I/A 18 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28