MARTI NAVARRO GERMAN
Informe ejecutivo de MARTI NAVARRO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI NAVARRO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFIPER 2 VALORES SICAV | Consejero | 02/07/2014 | 04/07/2022 |
GRUPO MAYORDOMO SA | Administrador Solidario | 22/11/2012 | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE MARTI NAVARRO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI NAVARRO GERMAN
Empresa: INFIPER 2 VALORES SICAV
Consejero
- Marti Navarro Andres
- Marti Navarro German
- Marti Navarro Matias
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 178, S 8, H M 287963, I/A 22 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Empresa: INFIPER 2 VALORES SICAV
Consejero
- Marti Navarro Andres
- Marti Navarro German
- Marti Navarro Matias
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 177, S 8, H M 287963, I/A 20 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: GRUPO MAYORDOMO SA
Administrador Solidario
- Marti Navarro Andres
- Marti Navarro German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897, L 1209, F 114, S 8, H V 16431, I/A 17 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: INFIPER 2 VALORES SICAV
Consejero
- Marti Navarro Andres
- Marti Navarro German
- Marti Navarro Matias
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16848 , F 176, S 8, H M 287963, I/A 16 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Empresa: GRUPO MAYORDOMO SA
Administrador Solidario
- Marti Navarro Andres
- Marti Navarro German
- Marti Navarro Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897, L 1209, F 113, S 8, H V 16431, I/A 15 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-46
Información de MARTI NAVARRO GERMAN
Mostramos los datos de MARTI NAVARRO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI NAVARRO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos