INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA - EXTINGUIDA
Municipio Azpeitia
Provincia Valencia
Razón Social INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
CIF A20040135
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario JOG SERVICIOS GENERALES SL
Auditor GAYCA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizondo Iriondo Olatz | Apoderado | 27/10/2017 | |
GAYCA AUDITORES SL | Auditor | 01/04/2014 | 27/10/2017 |
GAYCA AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2017 | 27/10/2017 |
JOG SERVICIOS GENERALES SL | Socio Unico | 26/12/2008 | 27/10/2017 |
JOG SERVICIOS GENERALES SL | Socio único | 27/10/2017 | |
OÑAZ IBERICA SL | Administrador Unico | 01/04/2014 | 27/10/2017 |
Rodriguez Iparraguirre Omar | Apoderado | 27/10/2017 | |
Rodriguez Parra Jesus | Gerente | 27/10/2017 | |
Rodriguez Parra Jesus | Apoderado | 27/10/2017 | |
GRI DESARROLLO DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 01/04/2014 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
- SUBSANACION DE INSCRIPCION 27ª EN CUANTO AL BALANCE DE ESCISION DE INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 43, S 8, H SS 4836, I/A 28 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Apoderado
Gerente
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 26 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (11/07/2017)
CVE: BORME-B-2017-135-20
- MODIFICACION DEL ARTICULO 6º, SUPRESION DEL 7º Y RENUMERACION DEL 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º Y 14º, QUE PASAN A SER, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º Y 13º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 173, S 8, H SS 4836, I/A 23 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 172, S 8, H SS 4836, I/A 24 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20