ELIZONDO IRIONDO OLATZ
Informe ejecutivo de ELIZONDO IRIONDO OLATZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELIZONDO IRIONDO OLATZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SL | Apoderado Solidario | 20/11/2017 | |
PALUGONAMA SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 20/11/2017 | |
OÑAZ IBERICA SL | Apoderado | 23/04/2009 |
VINCULACIONES DE ELIZONDO IRIONDO OLATZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZONDO IRIONDO OLATZ
Empresa: PALUGONAMA SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Elizondo Iriondo Olatz
- Rodriguez Iparraguirre Omar
- Rodriguez Parra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 105, S 8, H SS 40074, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SL
Apoderado Solidario
- Elizondo Iriondo Olatz
- Rodriguez Iparraguirre Omar
- Rodriguez Parra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 97, S 8, H SS 40072, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ SA
Apoderado
- Elizondo Iriondo Olatz
- Rodriguez Iparraguirre Omar
- Rodriguez Parra Jesus
- Rodriguez Parra Jesus
Gerente
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 174, S 8, H SS 4836, I/A 27 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Empresa: KIZKISUR SL
Administrador Unico
- Elizondo Iriondo Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 194, S 8, H BI 42439, I/A 2 (28/06/2005)
CVE: BORME-A-2010-159-48
Empresa: OÑAZ IBERICA SL
Apoderado
- Elizondo Iriondo Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 154, S 8, H TO 25039, I/A 3 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-45
Información de ELIZONDO IRIONDO OLATZ
Mostramos los datos de ELIZONDO IRIONDO OLATZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZONDO IRIONDO OLATZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos