COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL
Nombres Anteriores
- INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SERVICIOS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURIPA SL | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
Gonzalez Villellas Roberto | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
GRIGNY SL | Administrador Solidario | 18/05/2015 | 11/01/2022 |
SANMANCO INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 18/05/2015 | 11/01/2022 |
AURIPA SL | Administrador Solidario | 18/05/2015 | 03/11/2016 |
De Gregorio Ariza Jose Manuel | Consejero | 18/05/2015 | |
Gonzalez Villellas Roberto | Secretario | 17/12/2009 | 18/05/2015 |
Gonzalez Villellas Roberto | Consejero | 17/12/2009 | 18/05/2015 |
Lopez Olves Jose | Consejero | 17/12/2009 | 18/05/2015 |
Lopez Olves Patricia | Consejero | 17/12/2009 | 18/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 111, S 8, H Z 24999, I/A 6 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 111, S 8, H Z 24999, I/A 6 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 111, S 8, H Z 24999, I/A 6 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 111, S 8, H Z 24999, I/A 6 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
- COMERCIAL DE FERRICOS Y RAEE'S SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 110, S 8, H Z 24999, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 110, S 8, H Z 24999, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 110, S 8, H Z 24999, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 110, S 8, H Z 24999, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50