INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Presagana, 1
Código Postal 48970
Municipio Basauri
Provincia Bizkaia
Razón Social INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
CIF A48114292
Capital Social 105000.0 Euros
Página Web www.graficasmarcal.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Buces Martinez Guillermo
Propietario LUMANAI SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buces Martinez Guillermo | Administrador Unico | 29/07/2019 | 23/02/2022 |
Gil Gregorio Eva | Apoderado | 31/10/2019 | 23/02/2022 |
LUMANAI SL | Socio Unico | 29/07/2019 | 23/02/2022 |
Martinez Martin Jose Ramon | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 29/07/2019 |
Martinez Martin Santiago | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 29/07/2019 |
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 22 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 22 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 21 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 11º.- El Organo de Administración de la Sociedad queda constituido por un Administrador Unico.. Art. 12º.- Corresponde al Administrador Unico representar a la Sociedad.....
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 19 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 18 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-48