MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 29/07/2019 |
MARCAL DIGITAL SL | Administrador Solidario | 16/05/2016 | 16/07/2019 |
COGRAMAR SL | Liquidador | 12/12/2013 | 12/12/2013 |
COGRAMAR SL | Administrador Solidario | 12/12/2013 | |
EQUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL | Liquidador | 29/06/2010 | 29/06/2010 |
EQUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
Empresa: INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 20 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-48
Empresa: MARCAL DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611 , F 194, S 8, H BI 68096, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Empresa: INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 19 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Empresa: MARCAL DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611 , F 192, S 8, H BI 68096, I/A 1 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Empresa: COGRAMAR SL
Liquidador
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5082 , F 28, S 8, H BI 55393, I/A 3 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: COGRAMAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Liquidador
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5082 , F 28, S 8, H BI 55393, I/A 3 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: INDUSTRIAS GRAFICAS MARCAL SA
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 81, S 8, H BI 5914, I/A 18 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-48
Empresa: EQUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL
Liquidador
- Martinez Martin Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 135, S 8, H BI 19388, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-48
Empresa: EQUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Martinez Martin Jose Ramon
- Martinez Martin Santiago
Liquidador
- Martinez Martin Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 135, S 8, H BI 19388, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-48
Información de MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTIN JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos