INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
CIF A28414548
Actividad Fabricación de otros muebles
Página Web www.asoral.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Bravo Maria Del Carmen
Auditor ALMAGRO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAGRO AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2009 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Jose Antonio | Consejero | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Jose Antonio | Secretario | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Maria | Consejero | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Maria Del Carmen | Presidente | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Maria Del Carmen | Consejero | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Marta | Consejero | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
Garcia Bravo Susana Monica | Consejero | 15/10/2014 | 29/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 222, S 8, H M 64340, I/A 41 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Nif:A28414548
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:07/12/2021
Número Procedimiento Concursal:583/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3829
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-64340
Inscripción:
41
Fecha Inscripción29/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 222, S 8, H M 64340, I/A 41 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Nif:A28414548
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:07/12/2021
Número Procedimiento Concursal:583/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3829
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-64340
Inscripción:
41
Fecha Inscripción29/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 222, S 8, H M 64340, I/A 41 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 221, S 8, H M 64340, I/A 40 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 221, S 8, H M 64340, I/A 39 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 221, S 8, H M 64340, I/A 38 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 220, S 8, H M 64340, I/A 37 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 220, S 8, H M 64340, I/A 37 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 220, S 8, H M 64340, I/A 36 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 219, S 8, H M 64340, I/A 35 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28