GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL TRECE DE CEA BERMUDEZ SL | Socio Unico | 24/11/2023 | |
EL TRECE DE CEA BERMUDEZ SL | Administrador Unico | 24/11/2023 | |
SHOULD GASTRONOMIC SL | Administrador Unico | 05/01/2023 | |
ALBIRGESTION ASESORES SL | Administrador Unico | 02/09/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
Empresa: MUEBLES BARAJAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Marta
Consejero
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Maria Del Carmen
- Garcia Bravo Marta
Presidente
Secretario
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21633 , F 82, S 8, H M 385051, I/A 7 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: EL TRECE DE CEA BERMUDEZ SL
Administrador Unico
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44231 , F 51, S 8, H M 779818, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: EL TRECE DE CEA BERMUDEZ SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44231 , F 51, S 8, H M 779818, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: SHOULD GASTRONOMIC SL
Administrador Unico
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425 , F 200, S 8, H A 177161, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-03
Empresa: SHOULD GASTRONOMIC SL
Administrador Solidario
- Garcia Bravo Alfredo
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425 , F 200, S 8, H A 177161, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-03
Empresa: SHOULD GASTRONOMIC SL
Administrador Solidario
- Garcia Bravo Alfredo
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425 , F 198, S 8, H A 177161, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Empresa: MUEBLES BARAJAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Bravo Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21633 , F 81, S 8, H M 385051, I/A 5 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Empresa: ALBIRGESTION ASESORES SL
Administrador Unico
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 90, S 8, H A 146376, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-03
Empresa: INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Maria Del Carmen
Consejero
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Maria
- Garcia Bravo Maria Del Carmen
- Garcia Bravo Marta
- Garcia Bravo Susana Monica
Presidente
Secretario
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 220, S 8, H M 64340, I/A 37 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Susana Monica
Consejero
- Garcia Barajas Jose Antonio
- Garcia Bravo Jose Antonio
- Garcia Bravo Maria
- Garcia Bravo Marta
- Garcia Bravo Susana Monica
Presidente
Secretario
- Garcia Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 220, S 8, H M 64340, I/A 37 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BRAVO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos