INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
CIF B28048254
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hector Dominguez Angel Luis | Apoderado | 29/01/2024 | |
Martinez Ampuero Arturo | Secretario | 15/01/2014 | 29/01/2024 |
Martinez Ampuero Arturo | Consejero | 15/01/2014 | 29/01/2024 |
Perez Picazo Fernando | Presidente | 15/01/2014 | 29/01/2024 |
Perez Picazo Fernando | Consejero Delegado Solidario | 15/01/2014 | 29/01/2024 |
Perez Picazo Fernando | Consejero | 29/01/2024 | |
Perez Picazo Fernando | Apoderado | 29/01/2024 | |
Sampere Villar Ignacio | Apoderado | 29/01/2024 | |
Trincado Carlos-roca Jose-maria | Apoderado | 29/01/2024 | |
Trincado Carlos Roca Pablo | Liquidador | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28