MARTINEZ AMPUERO ARTURO
Informe ejecutivo de MARTINEZ AMPUERO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ AMPUERO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TBOT SPAIN SL | Administrador Unico | 06/08/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ AMPUERO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ AMPUERO ARTURO
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Ampuero Arturo
- Perez Picazo Fernando
- Trincado Fores Gloria
Presidente
Secretario
- Martinez Ampuero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 10 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: TBOT SPAIN SL
Administrador Unico
- Martinez Ampuero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 165, S 8, H M 748605, I/A 1 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: INDUSTRIAL QUIMICA METALURGICA SL
Consejero
- Martinez Ampuero Arturo
- Trincado Fores Gloria
Presidente
Secretario
- Martinez Ampuero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 200, S 8, H M 9321, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Información de MARTINEZ AMPUERO ARTURO
Mostramos los datos de MARTINEZ AMPUERO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ AMPUERO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos