ALINATURAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALINATURAL SL
CIF B86847704
Capital Social 4480.0 Euros
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 24/10/2013
Nombres Anteriores
- INDO HORIZONS SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Fondo Nazca Iii Frc De Regimen Simplificado
VINCULACIONES DE ALINATURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALINATURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbo Fernandez Carlos | Administrador Mancomunado | 08/11/2013 | 18/01/2017 |
Espejo Y Valdelomar Jaime | Apoderado Solidario | 07/01/2016 | 18/01/2017 |
Fondo Nazca Iii Frc De Regimen Simplificado | Socio Unico | 08/11/2013 | 18/01/2017 |
Mariategui Valdes Alvaro-rafael | Administrador Mancomunado | 08/11/2013 | 18/01/2017 |
Mariategui Valdes Alvaro-rafael | Liquidador | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
Morueco Salcedo Eva | Apoderado Solidario | 07/01/2016 | 18/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/01/2016 | 18/01/2017 |
ACTOS BORME DE ALINATURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- C/ ALMAGRO 23 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 6 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 5 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 99, S 8, H M 565594, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.480,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.480,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 98, S 8, H M 565594, I/A 3 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: INDO HORIZONS SL
- ALINATURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 98, S 8, H M 565594, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: INDO HORIZONS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31418 , F 97, S 8, H M 565594, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28