IÑARRA BELSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestro La Salle, 18
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IÑARRA BELSA SL
CIF B85371292
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 29/02/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IÑARRA BELSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IÑARRA BELSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Iñarra Jesus Maria | Apoderado | 26/01/2011 | 19/01/2015 |
Ejerique Palomo Inmaculada | Liquidador | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
Ejerique Palomo Inmaculada | Administrador Unico | 26/01/2011 | 19/01/2015 |
Calvo Iñarra Jesus Maria | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 26/01/2011 |
Ejerique Palomo Inmaculada | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 26/01/2011 |
Ejerique Palomo Inmaculada | Administrador Unico | 09/07/2009 |
ACTOS BORME DE IÑARRA BELSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 5 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 4 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 4 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 4 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-28