EJERIQUE PALOMO INMACULADA
Informe ejecutivo de EJERIQUE PALOMO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EJERIQUE PALOMO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAGUEÑA DE ENERGIA LIMPIAS SL | Administrador Unico | 30/11/2010 |
VINCULACIONES DE EJERIQUE PALOMO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EJERIQUE PALOMO INMACULADA
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Liquidador
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 166, S 8, H M 457489, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: EJERIQUE IÑARRA SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18293 , F 86, S 8, H M 317132, I/A 9 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 4 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Administrador Solidario
- Calvo Iñarra Jesus Maria
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 4 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: EJERIQUE IÑARRA SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18293 , F 83, S 8, H M 317132, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
Empresa: EJERIQUE IÑARRA SL
Administrador Solidario
- Calvo Iñarra Jesus Maria
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18293 , F 83, S 8, H M 317132, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
Empresa: MALAGUEÑA DE ENERGIA LIMPIAS SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25711 , F 69, S 8, H M 463434, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Administrador Solidario
- Calvo Iñarra Jesus Maria
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Empresa: IÑARRA BELSA SL
Administrador Unico
- Ejerique Palomo Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25399 , F 165, S 8, H M 457489, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
VER MAS ACTOS
Información de EJERIQUE PALOMO INMACULADA
Mostramos los datos de EJERIQUE PALOMO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EJERIQUE PALOMO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos