INALMAR DESARROLLOS URBANOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social INALMAR DESARROLLOS URBANOS SL
CIF B31899818
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 06/10/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INALMAR DESARROLLOS URBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INALMAR DESARROLLOS URBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Astiz Ramon | Liquidador | 13/02/2014 | 13/02/2014 |
Garcia Astiz Ramon | Administrador Solidario | 14/05/2010 | 13/02/2014 |
Ojer Mondela Pedro | Liquidador | 13/02/2014 | 13/02/2014 |
Ojer Mondela Pedro | Administrador Solidario | 14/05/2010 | 13/02/2014 |
Garcia Astiz Ramon | Administrador Unico | 14/05/2010 |
ACTOS BORME DE INALMAR DESARROLLOS URBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 36, S 8, H NA 24920, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 36, S 8, H NA 24920, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 36, S 8, H NA 24920, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-31
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 36, S 8, H NA 24920, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-31
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 36, S 8, H NA 24920, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. ADMINISTRADORES SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 35, S 8, H NA024920, I/A00002 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 35, S 8, H NA024920, I/A00002 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 35, S 8, H NA024920, I/A00002 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31