CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Juan José Barcia Goyanes (Professor), 1
Código Postal 46025
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL
CIF B98517170
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/02/2013
Nombres Anteriores
- IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monrabal Frechina Alberto Eduardo | Liquidador Unico | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
Monrabal Frechina Alberto Eduardo | Administrador Unico | 02/03/2015 | 24/12/2019 |
Sala Torrens Eva | Administrador Unico | 20/03/2013 | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 4 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
Empresa: IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
- CONTROL DE PLAGAS VALKENSWAARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 3 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-46
Empresa: IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
- C/ PROFESOR JUAN JOSE BARCIA GOYANES 1 13 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
Empresa: IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
Empresa: IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 38, S 8, H V 153057, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
Empresa: IN MEMORIUM PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 37, S 8, H V 153057, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-46