IMVERLOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alacant, 51
Código Postal 03820
Municipio Cocentaina
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMVERLOT SL
CIF B46953493
Capital Social 122724.2 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario TOLSA MOTOR SL
VINCULACIONES DE IMVERLOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMVERLOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Garcia Luis Javier | Administrador Unico | 23/08/2017 | 24/01/2018 |
TOLSA MOTOR SL | Socio Unico | 23/08/2017 | 24/01/2018 |
Suarez Sancho Jose Antonio | Apoderado | 20/04/2017 | 25/10/2017 |
ZEST ALPHA PROXEMIA SL | Administrador Unico | 09/05/2017 | 23/08/2017 |
Tolsa Gil Josefina | Administrador Unico | 12/03/2009 | 09/05/2017 |
Tolsa Gil Gonzalo | Secretario | 12/03/2009 | |
Tolsa Gil Gonzalo | Consejero Delegado | 12/03/2009 | |
Tolsa Gil Gonzalo | Consejero | 12/03/2009 | |
Tolsa Gil Jose Roberto | Presidente | 12/03/2009 | |
Tolsa Gil Jose Roberto | Consejero | 12/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMVERLOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 9 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 8 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
- AVDA ALACANT 51 (COCENTAINA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 44, S 8, H A 53642, I/A 6 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163, L 477, F 190, S 8, H V 6763, I/A 6 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163, L 477, F 190, S 8, H V 6763, I/A 6 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163, L 477, F 189, S 8, H V 6763, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46