TOLSA MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Daniel Gil, 15
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOLSA MOTOR SL
CIF B46953477
Capital Social 1121973.5 Euros
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Benito Garcia Luis Javier
Propietario AUTOMOVILES FERSAN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TOLSA MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLSA MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES FERSAN SA | Socio Unico | 22/08/2017 | 02/02/2018 |
Benito Garcia Luis Javier | Administrador Unico | 22/08/2017 | 02/02/2018 |
Delgado Marques David | Auditor Suplente | 10/06/2015 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2017 | 02/02/2018 |
Lopez Requena Isidro | Auditor | 10/06/2015 | 02/02/2018 |
Santacreu Martinez Jose | Apoderado | 23/08/2017 | 02/02/2018 |
Giner Casablanca Francisco Alejandro | Apoderado | 29/10/2015 | 28/09/2017 |
Albelda De La Calle Eva Maria | Apoderado | 02/08/2017 | 22/08/2017 |
Tolsa Gil Gonzalo | Apoderado | 29/10/2015 | 22/08/2017 |
ZEST ALPHA PROXEMIA SL | Administrador Unico | 23/09/2016 | 22/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOLSA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 20 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 20 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 19 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 18 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 17 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 72, S 8, H V 6837, I/A 16 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 71, S 8, H V 6837, I/A 15 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 71, S 8, H V 6837, I/A 15 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 71, S 8, H V 6837, I/A 15 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3169, L 483, F 71, S 8, H V 6837, I/A 14 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-46