ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 52
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
CIF B78485331
Capital Social 348943.28 Euros
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Página Web www.iluminacionfm.com
Nombres Anteriores
- ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Muñoz Alberto | Apoderado | 12/06/2013 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Alberto Jose | Apoderado Solidario | 18/01/2012 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Alberto Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2018 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Alberto Jose | Presidente | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Alberto Jose | Consejero Delegado Solidario | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Alberto Jose | Consejero | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Beatriz Maria | Secretario | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Beatriz Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Beatriz Maria | Consejero | 19/04/2022 | 06/06/2023 |
Moreno Muñoz Jorge | Apoderado | 12/06/2013 | 06/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
- CAMBIO DE NIF DE LA SOCIEDAD POR TRANSFORMACION EN SOCIEDAD LIMITADA, SIENDO EL NUEVO NIF EL NUMERO B78485331
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7997 , F 92, S 8, H M 129184, I/A 12M (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 15 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 15 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 15 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. CREACION DE LOS ARTICULOS 26º, 27º Y 28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 36, S 8, H M 129184, I/A 14 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Capital Anterior: | 294.980,00 | Euros |
Aumento de capital: | 53.963,28 | Euros |
Capital Actual: | 348.943,28 | Euros |
Porcentaje: | 18,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 36, S 8, H M 129184, I/A 14 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28