MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
Informe ejecutivo de MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAD CREW MOVIE SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 09/02/2023 | |
MAD CREW MOVIE SERVICES SL | Apoderado Solidario | 09/02/2023 | |
MAD CREW MOVIE SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2018 | |
FLASH STUDIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2018 |
VINCULACIONES DE MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
Empresa: ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 156, S 8, H M 625867, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 155, S 8, H M 625867, I/A 8 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 155, S 8, H M 625867, I/A 8 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: FLASH STUDIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 161, S 8, H M 27488, I/A 17 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: FLASH STUDIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 160, S 8, H M 27488, I/A 16 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38168 , F 37, S 8, H M 129184, I/A 15 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Consejero Delegado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Consejero
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Beatriz Maria
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Presidente
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 154, S 8, H M 625867, I/A 6 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Moreno Muñoz Alberto Jose
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 154, S 8, H M 625867, I/A 5 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: MAD CREW MOVIE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Moreno Muñoz Jorge Fernando
- Moreno Parra Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 153, S 8, H M 625867, I/A 4 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO
Mostramos los datos de MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MUÑOZ JORGE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos