ILOG SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gobelas, 21
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ILOG SA
CIF A79496543
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
VINCULACIONES DE ILOG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILOG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamas Barrero Jose | Apoderado | 09/01/2009 | 06/07/2009 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Socio Unico | 23/04/2009 | 06/07/2009 |
Morancho Rovira Jose | Administrador Solidario | 23/04/2009 | 06/07/2009 |
PRICEWATHERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 01/04/2009 | 06/07/2009 |
Rebollar Gomez Juan Antonio | Apoderado | 09/01/2009 | 06/07/2009 |
Sanchez Ricart Aurelio | Administrador Solidario | 23/04/2009 | 06/07/2009 |
ACTOS BORME DE ILOG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 176, S 8, H M 35413, I/A 20 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 176, S 8, H M 35413, I/A 20 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 176, S 8, H M 35413, I/A 19 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 176, S 8, H M 35413, I/A 18 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 176, S 8, H M 35413, I/A 18 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 175, S 8, H M 35413, I/A 17 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8396 , F 175, S 8, H M 35413, I/A 16 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28