MAGELINE COMMODITY SL - EXTINGUIDA
Razón Social MAGELINE COMMODITY SL
CIF B88374301
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2019
Nombres Anteriores
- ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Guo Miao
VINCULACIONES DE MAGELINE COMMODITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGELINE COMMODITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guo Miao | Socio Unico | 07/11/2019 | 13/01/2022 |
Xu Xinbing | Administrador Unico | 07/11/2019 | 13/01/2022 |
Xu Xinbing | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Arevalillo De La Torre David | Administrador Unico | 30/04/2019 | 07/11/2019 |
ACTOS BORME DE MAGELINE COMMODITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- C/ SEGRE NUMERO 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
- LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS COSMETICOS, PRODUCTOS DE TODO TIPO PARA EL CUIDADO Y ASEO PERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
- MAGELINE COMMODITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 74, S 8, H M 695027, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 73, S 8, H M 695027, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 73, S 8, H M 695027, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: ILEX SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 73, S 8, H M 695027, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28