IKONO MUEBLES SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa Cruz de la Zarza
Provincia Toledo
Razón Social IKONO MUEBLES SL
CIF B45450145
Actividad Fabricación de otros muebles
Nombres Anteriores
- IKONO MUEBLES SLL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IKONO MUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKONO MUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Alvarez Carlos | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 29/11/2010 |
Fuentes Alvarez Fernando | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 29/11/2010 |
Alvarez Torrijos Maria Paz | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 17/05/2010 |
Fuentes De Osa Benito | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 17/05/2010 |
Alvarez Torrijos Maria Paz | Secretario | 18/01/2010 | |
Alvarez Torrijos Maria Paz | Consejero | 18/01/2010 | |
Fuentes Alvarez Carlos | Consejero | 18/01/2010 | |
Fuentes Alvarez Fernando | Consejero | 18/01/2010 | |
Fuentes De Osa Benito | Presidente | 18/01/2010 | |
Fuentes De Osa Benito | Consejero | 18/01/2010 |
ACTOS BORME DE IKONO MUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 49, S 8, H TO 14499, I/A 6 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 49, S 8, H TO 14499, I/A 6 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-45
- Absorbidas: IKONO MECANIZADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-116-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 49, S 8, H TO 14499, I/A 5 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 49, S 8, H TO 14499, I/A 5 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-45
Empresa: IKONO MUEBLES SLL
- Cambio Denominación: IKONO MUEBLES SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 111, S 8, H TO 14499, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-45
Empresa: IKONO MUEBLES SLL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 111, S 8, H TO 14499, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-45
Empresa: IKONO MUEBLES SLL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 111, S 8, H TO 14499, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-45
Empresa: IKONO MUEBLES SLL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-45