IK CONECTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 32
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IK CONECTA SL
CIF B14989024
Capital Social 253680.0 Euros
Fecha de Constitución 02/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVATEL TELECOM SA
VINCULACIONES DE IK CONECTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IK CONECTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Alvarez Jose Ignacio | Administrador Solidario | 23/07/2020 | 19/01/2022 |
Autran Perez Ignacio | Apoderado | 12/01/2021 | 19/01/2022 |
AVATEL TELECOM SA | Socio Unico | 23/07/2020 | 19/01/2022 |
Corro Garcia Lomas Jose Maria | Apoderado | 12/01/2021 | 19/01/2022 |
Gomez Jimenez Jorge | Administrador Solidario | 23/07/2020 | 19/01/2022 |
Llinares Tarriño Jose Miguel | Apoderado | 12/01/2021 | 19/01/2022 |
Rodriguez Filgueira Victor | Apoderado | 23/07/2020 | 19/01/2022 |
Salces Ortiz Antonio | Administrador Unico | 17/01/2014 | 23/07/2020 |
ACTOS BORME DE IK CONECTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41725 , F 161, S 8, H M 739119, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41725 , F 161, S 8, H M 739119, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
- AVDA DE BARAJAS NUMERO 32, EDIFICIO F (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41725 , F 159, S 8, H M 739119, I/A 2 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
- La prestación de toda clase servicios de telecomunicaciones a través de redes de comunicación electrónicas. El desarrollo de las infraestructuras necesarias para la creación de redes de comunicación por cualquier procedimiento inalámbrico o por cable. La compraventa e instalación de antenas, por cab
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41725 , F 159, S 8, H M 739119, I/A 2 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41725 , F 159, S 8, H M 739119, I/A 2 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 159, S 8, H CO 34160, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 148, S 8, H CO 34160, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 147, S 8, H CO 34160, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 144, S 8, H CO 34160, I/A 5 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 143, S 8, H CO 34160, I/A 4 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-14