CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDEOPALTELECOM SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
CANAL PRIEGO TV SL | Apoderado Solidario | 02/02/2024 | |
SERVICIO TELECOMUNICACION PUENTE GENIL SL | Apoderado Solidario | 24/01/2024 |
VINCULACIONES DE CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
Empresa: VIDEOPALTELECOM SL
Apoderado
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 2, S 8, H CO 44740, I/A 6 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-14
Empresa: CANAL PRIEGO TV SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 151, S 8, H CO 22183, I/A 10 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-14
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 197, S 8, H CO 29161, I/A 9 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-14
Empresa: MENCIANET SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 180, S 8, H CO 34801, I/A 6 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-14
Empresa: SOLIANET SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 178, S 8, H CO 34148, I/A 14 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-14
Empresa: COMUNICA T GUADIATO SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 203, S 8, H CO 34152, I/A 7 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-14
Empresa: LA CARLOTA TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 16, S 8, H CO 36303, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-14
Empresa: FUENTE PALMERA TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado Solidario
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 206, S 8, H CO 36005, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-14
Empresa: PASTORINI TELEDISTRIBUCION SL
Apoderado
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 202, S 8, H CO 23, I/A 12 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-14
Apoderado
- Corro Garcia Lomas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 99, S 8, H CO 31684, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-14
VER MAS ACTOS
Información de CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos