IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
CIF B09357294
Actividad Otros servicios de comidas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jainaga Uriarte Joseba Andoni
Propietario COCINA CENTRAL MAGUI SL
VINCULACIONES DE IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCINA CENTRAL MAGUI SL | Socio Unico | 22/12/2015 | 02/03/2016 |
Jainaga Uriarte Joseba Andoni | Presidente | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
Jainaga Uriarte Joseba Andoni | Consejero | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
Jainaga Uriarte Joseba Andoni | Apoderado Solidario | 17/09/2013 | 02/03/2016 |
Roa Bedia Susana | Consejero | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
Rodriguez Gonzalez Laura | Secretario | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
Rodriguez Gonzalez Laura | Consejero | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
Rodriguez Gonzalez Laura | Apoderado Solidario | 17/09/2013 | 02/03/2016 |
Delgado Lacalle Maria Victoria | Presidente | 09/09/2013 | |
Delgado Lacalle Maria Victoria | Consejero | 09/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 156, S 8, H BU 7035, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 156, S 8, H BU 7035, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 156, S 8, H BU 7035, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 155, S 8, H BU 7035, I/A 4 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-09
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 154, S 8, H BU 7035, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-09
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 154, S 8, H BU 7035, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-6-09