ROA BEDIA SUSANA
Informe ejecutivo de ROA BEDIA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROA BEDIA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENJADORS EDUCACIO I LLEURE SL | Consejero | 13/05/2013 | 03/03/2016 |
MENJADORS EDUCACIO I LLEURE SL | Liquidador | 03/03/2016 | 03/03/2016 |
IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL | Consejero | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
LIMPIEZAS IGMO SL | Consejero | 09/09/2013 | 02/03/2016 |
CUINATS CECOC SL | Consejero | 13/05/2013 | 10/02/2014 |
ESBARJO I SPORT SL | Consejero | 13/05/2013 | 06/02/2014 |
IGMO SL | Consejero | 09/09/2013 | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE ROA BEDIA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROA BEDIA SUSANA
Empresa: MENJADORS EDUCACIO I LLEURE SL
Liquidador
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30992 , F 90, S 8, H B 183270, I/A 14 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Empresa: MENJADORS EDUCACIO I LLEURE SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Liquidador
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30992 , F 90, S 8, H B 183270, I/A 14 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Empresa: CUINATS CECOC SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43976 , F 144, S 8, H B 183947, I/A 15 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Empresa: ESBARJO I SPORT SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27448 , F 224, S 8, H B 118712, I/A 10 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: IGMO SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 458, F 131, S 8, H BU 1460, I/A 12 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-09
Empresa: LIMPIEZAS IGMO SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 160, S 8, H BU 7036, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-09
Empresa: IGMO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413, L 204, F 154, S 8, H BU 7035, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-09
Empresa: IGMO SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409, L 200, F 18, S 8, H BU 1460, I/A 8 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-09
Empresa: ESBARJO I SPORT SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27448 , F 220, S 8, H B 118712, I/A 5 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: MENJADORS EDUCACIO I LLEURE SL
Consejero
- Jainaga Uriarte Joseba Andoni
- Roa Bedia Susana
- Rodriguez Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30992 , F 86, S 8, H B 183270, I/A 8 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
VER MAS ACTOS
Información de ROA BEDIA SUSANA
Mostramos los datos de ROA BEDIA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROA BEDIA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos