GROUPE IDEC IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 7
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GROUPE IDEC IBERICA SA
CIF A83689091
Fecha de Constitución 16/06/2003
Nombres Anteriores
- IDEC INGENIERIA IBERICA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GROUPE IDEC IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROUPE IDEC IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomino Granados Maria Teresa | Apoderado | 02/11/2011 | 28/02/2014 |
Pascal Thebault | Administrador Solidario | 19/10/2011 | 28/02/2014 |
Patrice Daniel Lafargue | Administrador Solidario | 19/10/2011 | 28/02/2014 |
Patrice Daniel Lafargue | Liquidador | 28/02/2014 | 28/02/2014 |
Patrice Daniel Lafargue | Administrador Unico | 19/10/2011 |
ACTOS BORME DE GROUPE IDEC IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 190, S 8, H B 404825, I/A 16 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 190, S 8, H B 404825, I/A 16 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 190, S 8, H B 404825, I/A 16 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 189, S 8, H B 404825, I/A 15 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 188, S 8, H B 404825, I/A 14 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
- PS DE GRACIA Num.7 P.5 PTA.A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 186, S 8, H B 404825, I/A 13 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8,11,14 Y 16.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 186, S 8, H B 404825, I/A 13 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 186, S 8, H B 404825, I/A 13 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 186, S 8, H B 404825, I/A 13 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
Empresa: IDEC INGENIERIA IBERICA SA
- AV SARRIA Num.25 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42351 , F 186, S 8, H B 404825, I/A 12 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08