INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Artesania, 38
Código Postal 46930
Municipio Quart de Poblet
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL
CIF B98603053
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/01/2014
Nombres Anteriores
- IDEALUS COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallent Sinesio Vicente | Liquidador Unico | 07/02/2019 | 13/02/2019 |
Gallent Sinesio Vicente | Administrador Solidario | 09/05/2014 | 07/02/2019 |
Zhang Yuan Po | Administrador Solidario | 09/05/2014 | 07/02/2019 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 17/02/2014 | 09/05/2014 |
ACTOS BORME DE INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 104, S 8, H V 158012, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 104, S 8, H V 158012, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: IDEALUS COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
- INTERNATIONAL HUAYUE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-46
Empresa: IDEALUS COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
- C/ ARTESANIA 38 - POLIGONO INDUSTRAIL EL CRISTO (QUART DE POBLET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 2 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-46
Empresa: IDEALUS COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 2 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-46
Empresa: IDEALUS COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 103, S 8, H V 158012, I/A 2 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-46