ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA CARDENAL HERRERA ORIA 173 - AZORIN Nº 1, LOCA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
CIF B87547501
Capital Social 128600.0 Euros
Actividad Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
Fecha de Constitución 21/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carpintero Grande Javier
VINCULACIONES DE ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero Grande Javier | Administrador Unico | 28/11/2019 | 21/04/2021 |
Jimenez Sanchez Ana-carla | Apoderado | 25/05/2016 | 21/04/2021 |
Abad Huber Cesar | Presidente | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Abad Huber Cesar | Consejero | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Carpintero Grande Javier | Consejero Delegado | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Carpintero Grande Javier | Consejero | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Dominguez Sidera Juan-luis | Representante | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Franco Rey Jorge | Consejero | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
JEMADO 2014 SL | Consejero | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
Jimenez Sanchez Ana-carla | Secretario No Consejero | 25/05/2016 | 28/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 117, S 8, H M 624816, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 117, S 8, H M 624816, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
- AVDA CARDENAL HERRERA ORIA 173 - AZORIN Nº 1, LOCA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 117, S 8, H M 624816, I/A 7 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 28.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 128.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 116, S 8, H M 624816, I/A 6 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 3 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 114, S 8, H M 624816, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28