ABAD HUBER CESAR
Informe ejecutivo de ABAD HUBER CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE ABAD HUBER CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD HUBER CESAR
Empresa: ICONKRETE 2012 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abad Huber Cesar
- Carpintero Grande Javier
- JEMADO 2014 SL
Presidente
- Abad Huber Cesar
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 220, S 8, H M 541038, I/A 11 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: ZENET PREFABRICADOS SL
Administrador Unico
- Abad Huber Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 154, S 8, H TO 29692, I/A 8 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-45
Empresa: ZENET PREFABRICADOS SL
Administrador Unico
- Abad Huber Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 154, S 8, H TO 29692, I/A 7 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-45
Empresa: ZENET PREFABRICADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Abad Huber Cesar
Consejero
- Abad Huber Alfredo
- Abad Huber Cesar
- Azcona Chico Jose Luis
- Gomez Estudillo Miguel Manuel
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Abad Huber Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 154, S 8, H TO 29692, I/A 7 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-45
Empresa: ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abad Huber Cesar
- Carpintero Grande Javier
- Franco Rey Jorge
- JEMADO 2014 SL
Presidente
- Abad Huber Cesar
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 115, S 8, H M 624816, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: GRI HYBRID TOWERS SL
Consejero
- Abad Huber Cesar
- Carpintero Grande Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30296 , F 122, S 8, H M 545317, I/A 7 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ICONKRETE 2012 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abad Huber Cesar
- Carpintero Grande Javier
- JEMADO 2014 SL
Presidente
- Abad Huber Cesar
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 214, S 8, H M 541038, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: ICONKRETE INTEGRAL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abad Huber Cesar
- Carpintero Grande Javier
- Franco Rey Jorge
- JEMADO 2014 SL
Presidente
- Abad Huber Cesar
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34737 , F 112, S 8, H M 624816, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: EVILION SL
Administrador Unico
- Abad Huber Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 768, F 40, S 8, H CC 13611, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-10
Empresa: GESTAMP HYBRID TOWERS SL
Apoderado General
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30296 , F 118, S 8, H M 545317, I/A 1 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
VER MAS ACTOS
Información de ABAD HUBER CESAR
Mostramos los datos de ABAD HUBER CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD HUBER CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos