ICEAM INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social ICEAM INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ICEAM INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICEAM INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Aguado Ignacio | Consejero | 13/07/2009 | 09/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/09/2017 | 09/10/2019 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario | 09/10/2019 | |
Muñoz Villalonga Carmen | Apoderado | 09/10/2019 | |
Novoa Lozano Jose-luis | Consejero | 22/09/2016 | 09/10/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/10/2011 | 09/10/2019 |
Requena Laviña Maria Angeles | Presidente | 13/07/2009 | 09/10/2019 |
Requena Laviña Maria Angeles | Consejero Delegado | 13/07/2009 | 09/10/2019 |
Requena Laviña Maria Angeles | Consejero | 13/07/2009 | 09/10/2019 |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 15/09/2017 | 09/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ICEAM INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 200, S 8, H M 287488, I/A 21 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 200, S 8, H M 287488, I/A 21 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 200, S 8, H M 287488, I/A 21 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 200, S 8, H M 287488, I/A 21 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
- Con fecha 13 de Mayo de 2019, el Proyecto común de Fusión de CORE ASSETS SICAV SA como Sociedad Absorbente y de ICEAM INVERSIONES SICAV SA, LA ABADIA INVERSIONES SICAV SA y VALDORBA INVERSIONES SICAV SA, como Sociedades Absorbidas, ha sido insertado en la página web corporativa de la entidad gestora de las referidas instituciones de inversión colectiva, UBS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16825 , F 13, S 8, H M 287488, I/A 1 M (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 20 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 19 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 19 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 18 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 18 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28