NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV | Consejero | 19/09/2016 | 26/05/2023 |
INVERSIONES CON VISION SOCIAL SL | Administrador Solidario | 26/12/2013 | 02/06/2021 |
ICEAM INVERSIONES SICAV | Consejero | 22/09/2016 | 09/10/2019 |
VINCULACIONES DE NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
Empresa: NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Novoa Lozano Jose-luis
- Ojeda Couchoud Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44835 , F 215, S 8, H M 305198, I/A 29 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Novoa Lozano Jose-luis
- Ojeda Couchoud Santiago
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27333 , F 216, S 8, H M 305198, I/A 28 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: OVN DISTRIBUCION BEBIDAS SL
Administrador Solidario
- Novoa Lozano Jose-luis
- Ojeda Couchoud Santiago
- Viudes Simo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31714 , F 67, S 8, H M 570632, I/A 2 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: ICEAM INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Calderon Aguado Ignacio
- Novoa Lozano Jose-luis
- Requena Laviña Maria Angeles
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 200, S 8, H M 287488, I/A 21 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: ICEAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Novoa Lozano Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 199, S 8, H M 287488, I/A 18 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
Consejero
- Novoa Lozano Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27333 , F 212, S 8, H M 305198, I/A 21 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
Empresa: OVN DISTRIBUCION BEBIDAS SL
Administrador Solidario
- Novoa Lozano Jose-luis
- Ojeda Couchoud Santiago
- Viudes Simo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31714 , F 65, S 8, H M 570632, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Información de NOVOA LOZANO JOSE-LUIS
Mostramos los datos de NOVOA LOZANO JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVOA LOZANO JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos