ICARO GESTION ENERGETICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Etxesakan Kalea, 5
Código Postal 31180
Municipio Zizur Mayor/Zizur Nagusia
Provincia Navarra
Razón Social ICARO GESTION ENERGETICA SL
CIF B71037956
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/04/2010
Nombres Anteriores
- CUBIERTA FOTOVOLTAICA ICARO SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario 3S SOLUCIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SL
VINCULACIONES DE ICARO GESTION ENERGETICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICARO GESTION ENERGETICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
3S SOLUCIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Socio Unico | 23/06/2010 | 20/02/2018 |
De La Cuadra Ribes Pablo | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 | 20/02/2018 |
ELIZALDE ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Liquidador Unico | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Fernandez Rodriguez Oscar | Administrador Mancomunado | 30/12/2011 | 20/02/2018 |
Ruiz De Erentxun Lasa Pilar | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 | 30/12/2011 |
ACTOS BORME DE ICARO GESTION ENERGETICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico. DESIGNDADA persona física representante del liquidador único a Don Fermín Elizalde Fernández
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 135, S 8, H NA 30236, I/A 3 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 135, S 8, H NA 30236, I/A 3 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Empresa: CUBIERTA FOTOVOLTAICA ICARO SL
- ARTICULO 2º.- Proporcionar servicios energéticos y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 135, S 8, H NA030236, I/A00002 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-31
Empresa: CUBIERTA FOTOVOLTAICA ICARO SL
- ICARO GESTION ENERGETICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 135, S 8, H NA030236, I/A00002 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-31
Empresa: CUBIERTA FOTOVOLTAICA ICARO SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 133, S 8, H NA030236, I/A00001 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-31