DE LA CUADRA RIBES PABLO
Informe ejecutivo de DE LA CUADRA RIBES PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE DE LA CUADRA RIBES PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DLQR INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2019 | |
DLQR INVERSIONES SL | Consejero | 29/08/2019 | |
FARMA HEALTH PLACE SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | |
3S SOLUCIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE DE LA CUADRA RIBES PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CUADRA RIBES PABLO
Empresa: DLQR INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Cuadra Ribes Fernando
- De La Cuadra Ribes Pablo
- De La Cuadra Ribes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10713, L 7994, F 222, S 8, H V 189180, I/A 2 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-46
Empresa: DLQR INVERSIONES SL
Consejero
- De La Cuadra Ribes Fernando
- De La Cuadra Ribes Pablo
- De La Cuadra Ribes Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10713, L 7994, F 221, S 8, H V 189180, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: ICARO GESTION ENERGETICA SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 136, S 8, H NA 30236, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: 3S GLOBAL ENERGY SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 49, S 8, H NA 30228, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: EFICIENCIA ENERGETICA TALIA SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 114, S 8, H NA 30234, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: CUBIERTA FOTOVOLTAICA ENIO SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 168, S 8, H NA 30239, I/A 3 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: SERVICIOS ENERGETICOS CADMO SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 158, S 8, H NA 30238, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: FARMA HEALTH PLACE SL
Administrador Unico
- De La Cuadra Ribes Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10111, L 7393, F 31, S 8, H V 170370, I/A 1 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-46
Empresa: 3S EFICIENCIA SL
Administrador Mancomunado
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Fernandez Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 93, S 8, H NA 30232, I/A 6 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-31
Empresa: FOTOVOLTAICA SOL DE ANTEQUERA SL
Consejero Delegado
- De La Cuadra Ribes Pablo
Consejero
- Cuesta Esteban Francisco
- De La Cuadra Ribes Pablo
- Morilla Soto Jose Luis
Presidente
- De La Cuadra Ribes Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 136, S 8, H V 134917, I/A 5 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-46
VER MAS ACTOS
Información de DE LA CUADRA RIBES PABLO
Mostramos los datos de DE LA CUADRA RIBES PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CUADRA RIBES PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos