IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roc Boronat, 147
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL
CIF B81600512
Actividad Actividades de consultoría informática
Nombres Anteriores
- IBS PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMATICOS ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jayne Archbold | Administrador Unico | 04/07/2018 | 26/08/2021 |
Pedro Jorge Moreira Freitas Lajinha Do Rego | Liquidador | 26/08/2021 | 26/08/2021 |
Pedro Jorge Moreira Freitas Lajinha Do Rego | Apoderado Solidario | 21/02/2019 | 26/08/2021 |
Pedro Jorge Moreira Freitas Lajinha Do Rego | Apoderado Solidario | 27/03/2015 | 26/08/2021 |
Anders Tang Christensen | Administrador Unico | 15/03/2016 | 04/07/2018 |
Ceballos Martinez Jose Antonio | Apoderado | 15/03/2016 | |
Douglas Arthur Braun | Administrador Unico | 09/01/2014 | 15/03/2016 |
Ines Maria De Freitas Costa | Apoderado | 15/03/2016 | |
Serafim Antonio Correia Milheiro | Apoderado | 15/03/2016 | |
Staffan Bengt Goeran Sandholm | Apoderado | 15/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 172, S 8, H B 417388, I/A 30 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 172, S 8, H B 417388, I/A 30 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 172, S 8, H B 417388, I/A 30 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
- CL ROC BORONAT Num.147 P.10 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 171, S 8, H B 417388, I/A 29 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
- IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 171, S 8, H B 417388, I/A 29 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 171, S 8, H B 417388, I/A 28 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 171, S 8, H B 417388, I/A 27 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 171, S 8, H B 417388, I/A 27 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
- CL PAU CLARIS Num.95 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 170, S 8, H B 417388, I/A 26 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 170, S 8, H B 417388, I/A 26 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08