IBIZA MORE THAN BIKES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL de Joan Castello,, 1
Código Postal 07820
Municipio Sant Antoni de Portmany
Provincia Illes Balears
Razón Social IBIZA MORE THAN BIKES SL
CIF B57973380
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IBIZA MORE THAN BIKES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBIZA MORE THAN BIKES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hempler Villanova Oliver | Administrador Solidario | 20/04/2017 | 20/03/2019 |
Ramon Ribas Juan Bautista | Administrador Solidario | 20/04/2017 | 20/03/2019 |
Ramon Ribas Juan Bautista | Apoderado | 29/06/2016 | 20/03/2019 |
Ramon Ribas Juan Bautista | Liquidador | 20/03/2019 | 20/03/2019 |
Hempler Villanova Oliver | Administrador Unico | 03/06/2016 | 20/04/2017 |
ACTOS BORME DE IBIZA MORE THAN BIKES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 27, S 8, H IB 13982, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 27, S 8, H IB 13982, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-07