RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
Informe ejecutivo de RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBIZA BIKE TOURS SL | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
RESTAURANTE ASADOR CAN PILOT SL | Apoderado | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
Empresa: IBIZA BIKE TOURS SL
Administrador Solidario
- Ramon Ribas Juan Bautista
- Romero Gonzalez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 20952, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-07
Empresa: PILOT BIKES SL
Administrador Solidario
- Arcas Garcia Tomas
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287, L 286, F 182, S 8, H IB 12664, I/A 3 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-07
Empresa: IBIZA MORE THAN BIKES SL
Liquidador
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Empresa: IBIZA MORE THAN BIKES SL
Apoderado
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Empresa: IBIZA MORE THAN BIKES SL
Administrador Solidario
- Hempler Villanova Oliver
- Ramon Ribas Juan Bautista
Liquidador
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-07
Empresa: RESTAURANTE ASADOR CAN PILOT SL
Apoderado
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287, L 286, F 178, S 8, H IB 12663, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-07
Empresa: PILOT BIKES SL
Administrador Solidario
- Arcas Garcia Tomas
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287, L 286, F 181, S 8, H IB 12664, I/A 2 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-07
Empresa: PILOT BIKES SL
Administrador Unico
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287, L 286, F 181, S 8, H IB 12664, I/A 2 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-07
Empresa: IBIZA MORE THAN BIKES SL
Administrador Solidario
- Hempler Villanova Oliver
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 28, S 8, H IB 13982, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: IBIZA MORE THAN BIKES SL
Apoderado
- Ramon Ribas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 27, S 8, H IB 13982, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-07
Información de RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA
Mostramos los datos de RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON RIBAS JUAN BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos