IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cirugeda, 84
Código Postal 13240
Municipio La Solana
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL
CIF B13515549
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 01/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Sanchez Antonia | Liquidador Unico | 03/09/2015 | 28/10/2019 |
Garcia-reina Tejado Rogelio | Apoderado | 30/07/2011 | 28/10/2019 |
IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL | Apoderado | 08/11/2010 | 28/10/2019 |
Garcia-reina Tejado Rogelio | Liquidador Unico | 12/08/2015 | 03/09/2015 |
Fernandez Medina Paton Eduardo | Consejero | 30/07/2011 | 12/08/2015 |
Garcia-reina Tejado Rogelio | Presidente | 03/10/2012 | 12/08/2015 |
Garcia-reina Tejado Rogelio | Consejero Delegado | 03/10/2012 | 12/08/2015 |
Garcia-reina Tejado Rogelio | Consejero | 30/07/2011 | 12/08/2015 |
Gomez-limon Sanchez Gabriel | Consejero | 30/07/2011 | 12/08/2015 |
Padilla Almarcha Agustina | Secretario | 03/10/2012 | 12/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERLYNX MOBILE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 10 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 9 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 9 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-13
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 8 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 8 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 8 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 25, S 8, H CR 20672, I/A 8 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Capital Anterior: | 98.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 84.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 85,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 24, S 8, H CR 20672, I/A 7 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-13
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 24, S 8, H CR 20672, I/A 6 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-13
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 24, S 8, H CR 20672, I/A 6 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-13