IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Acacias, 87
Código Postal 28978
Municipio Cubas de la Sagra
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
CIF B87253506
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Fecha de Constitución 26/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blanco Sanchez Luis
VINCULACIONES DE IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Sanchez Luis | Administrador Unico | 22/04/2015 | 19/05/2021 |
Blanco Sanchez Luis | Socio Unico | 22/04/2015 | 19/05/2021 |
ACTOS BORME DE IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Nif:B87253506
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de todas las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor que pudieran derivarse de la presente declaración de concurso; sin que haya lugar al cese de administrador concursal al no haber sido.designado
Fecha de Resolución:22/03/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33379
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-600881
Inscripción:
2
Fecha Inscripción19/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Nif:B87253506
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Se acuerda, simultáneamente a lo anterior, la CONCLUSION DEL CONCURSO por la causa 5ª del art. 465 TRLCo, con los efectos inherentes a dicha declaración
Fecha de Resolución:22/03/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33379
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-600881
Inscripción:
2
Fecha Inscripción19/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Nif:B87253506
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
El deudor "IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio
Fecha de Resolución:22/03/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33379
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-600881
Inscripción:
2
Fecha Inscripción19/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Nif:B87253506
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario al deudor "IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL"
Fecha de Resolución:22/03/2021
Número Procedimiento Concursal:168/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33379
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-600881
Inscripción:
2
Fecha Inscripción19/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 181, S 8, H M 600881, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 181, S 8, H M 600881, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Dirección:AVDA DE LAS ACACIAS - NUMERO 87-1 (CUBAS DE LA SAGRA)
Comienzo de operaciones:26/03/15
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:- Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional para soldadores, pintores, fontaneros, albañiles y cerrajeros. - Compraventa al por menor de los accesorios y complementos relacionados con la actividad, tales como los artículos de ferretería, cerrajería, metalistería, herramientas de ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 181, S 8, H M 600881, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28