BLANCO SANCHEZ LUIS
Informe ejecutivo de BLANCO SANCHEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO SANCHEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECIALISTAS EN OBRAS Y MONTAJES SL | Socio Unico | 21/02/2019 | |
ESPECIALISTAS EN OBRAS Y MONTAJES SL | Administrador Unico | 21/02/2019 | |
DIVVINE ORGANICS WINES SL | Administrador Solidario | 04/09/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO SANCHEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO SANCHEZ LUIS
Empresa: IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Blanco Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 184, S 8, H M 600881, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: ESPECIALISTAS EN OBRAS Y MONTAJES SL
Administrador Unico
- Blanco Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 67, S 8, H M 688399, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: ESPECIALISTAS EN OBRAS Y MONTAJES SL
Socio Único
- Blanco Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 67, S 8, H M 688399, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Blanco Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 181, S 8, H M 600881, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Empresa: IBERIA DE MONTAJE INDUSTRIAL SL
Socio Único
- Blanco Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 181, S 8, H M 600881, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Empresa: DIVVINE ORGANICS WINES SL
Administrador Solidario
- Blanco Sanchez Luis
- Morell Belda Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 17, S 8, H A 141363, I/A 1 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-03
Información de BLANCO SANCHEZ LUIS
Mostramos los datos de BLANCO SANCHEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO SANCHEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos