I.T.P. INVERSION EN DESARROLLO Y PROGRAMAS SA - EXTINGUIDA
Razón Social I.T.P. INVERSION EN DESARROLLO Y PROGRAMAS SA
CIF A95376653
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
VINCULACIONES DE I.T.P. INVERSION EN DESARROLLO Y PROGRAMAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I.T.P. INVERSION EN DESARROLLO Y PROGRAMAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Andres Jose | Apoderado | 13/05/2010 | 17/09/2015 |
Garcia Lete Iruntze | Apoderado | 28/10/2013 | 17/09/2015 |
Gonzalez Casas Javier | Apoderado | 28/10/2013 | 17/09/2015 |
Gonzalez San Segundo Manuel Pablo | Apoderado | 13/05/2010 | 17/09/2015 |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Administrador Unico | 07/05/2014 | 17/09/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2009 | 17/09/2015 |
De Las Cuevas Castresana Fernando | Secretario | 07/05/2014 | |
Durham Nicholas Wynford | Consejero | 11/11/2010 | 07/05/2014 |
Galindez Zubiria Jose Maria | Consejero | 27/10/2011 | 07/05/2014 |
Marti Fluxa Ricardo | Presidente | 21/09/2010 | 07/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE I.T.P. INVERSION EN DESARROLLO Y PROGRAMAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 90, S 8, H BI 43033, I/Acierr (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 90, S 8, H BI 43033, I/Acierr (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 90, S 8, H BI 43033, I/A 37 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 89, S 8, H BI 43033, I/A 36 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 89, S 8, H BI 43033, I/A 36 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 89, S 8, H BI 43033, I/A 36 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 88, S 8, H BI 43033, I/A 35 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 88, S 8, H BI 43033, I/A 34 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 88, S 8, H BI 43033, I/A 33 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-48