APARICIO ANDRES JOSE
Informe ejecutivo de APARICIO ANDRES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE APARICIO ANDRES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECISION CASTING BILBAO SA | Apoderado | 05/09/2024 | |
INDUSTRIA DE TUBERIAS AERONAUTICAS SA | Apoderado | 03/09/2024 | |
BAIN PROPULSION BIDCO SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado | 03/09/2024 | |
ITP EXTERNALS SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado | 18/04/2018 | |
INDUSTRIA DE TUBERIAS AERONAUTICAS SA | Apoderado | 13/12/2017 | |
PRECISION CASTING BILBAO SA | Apoderado | 30/08/2016 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2010 |
VINCULACIONES DE APARICIO ANDRES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO ANDRES JOSE
Empresa: PRECISION CASTING BILBAO SA
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 23774, I/A 135 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-48
Empresa: BAIN PROPULSION BIDCO SL
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 77398, I/A 43 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5062,A , I/ 455 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: ITP EXTERNALS SL
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 62772, I/A 114 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 30790, I/A 126 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: INMOBILIARIA AIB 98 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aparicio Andres Jose
- Aparicio Baldovi Jose Javier
- Baldovi Audivert Carmen
Presidente
- Aparicio Andres Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6154, L 3460, F 213, S 8, H V 61957, I/A 11 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-46
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado Mancomunado
- Alberdi Juan Francisco
- Aparicio Andres Jose
- Otero Aguayo Carmen
- Santolaya Gonzalez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 150, S 8, H BI 5062,A , I/ 291 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 150, S 8, H BI 5062,A , I/ 290 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
- Asua Isasa Juan
- Ayesta Fernandez Pacheco Fidel
- Mendiola Ugalde Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 149, S 8, H BI 5062,A , I/ 288 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Apoderado
- Aparicio Andres Jose
- Santolaya Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 57, S 8, H BI 30790, I/A 69 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-48
VER MAS ACTOS
Información de APARICIO ANDRES JOSE
Mostramos los datos de APARICIO ANDRES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO ANDRES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos