NEBREDA VILALLONGA EMILIO
Informe ejecutivo de NEBREDA VILALLONGA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NEBREDA VILALLONGA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECISION CASTING BILBAO SA | Apoderado | 05/09/2024 | |
BAIN PROPULSION BIDCO SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
INDUSTRIA DE TUBERIAS AERONAUTICAS SA | Apoderado | 03/09/2024 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado | 03/09/2024 | |
ITP EXTERNALS SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
BAIN PROPULSION POOLCO SL | Apoderado | 03/07/2023 | |
BAIN PROPULSION BIDCO SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
BAIN PROPULSION BIDCO SL | Apoderado | 21/12/2022 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado | 14/06/2022 | |
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA | Apoderado | 18/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NEBREDA VILALLONGA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEBREDA VILALLONGA EMILIO
Empresa: PRECISION CASTING BILBAO SA
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 23774, I/A 136 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-48
Empresa: BAIN PROPULSION BIDCO SL
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 77398, I/A 44 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5062,A , I/ 454 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: ITP EXTERNALS SL
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 62772, I/A 113 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 30790, I/A 127 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: BAIN PROPULSION POOLCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 47, S 8, H BI 77588, I/A 13 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-48
Empresa: BAIN PROPULSION BIDCO SL
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144 , F 26, S 8, H BI 77398, I/A 21 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: BAIN PROPULSION BIDCO SL
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144 , F 23, S 8, H BI 77398, I/A 16 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
- Nebreda Vilallonga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5918 , F 215, S 8, H BI 5062,A , I/ 377 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-48
Empresa: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Apoderado
- Alberdi Fernandez Juan Francisco
- Aparicio Andres Jose
- Nebreda Vilallonga Emilio
- Otero Aguayo Carmen
- Santolaya Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 150, S 8, H BI 5062,A , I/ 290 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
VER MAS ACTOS
Información de NEBREDA VILALLONGA EMILIO
Mostramos los datos de NEBREDA VILALLONGA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEBREDA VILALLONGA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos