HUR-CAMINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE HARO 17 5º
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social HUR-CAMINO SL
CIF B09304304
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KAM FOOD SERVICE SL
Propietario KAM FOOD SERVICE SL
VINCULACIONES DE HUR-CAMINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUR-CAMINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caminero Romero Atanasio | Apoderado | 23/02/2012 | 28/04/2015 |
Caminero Romero Atanasio | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 28/04/2015 |
Esteban Frias Luis Mario | Apoderado | 23/02/2012 | 28/04/2015 |
Esteban Frias Luis Mario | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2011 | 28/04/2015 |
Garcia Iñigo Vicente | Apoderado | 23/02/2012 | 28/04/2015 |
Garcia Iñigo Vicente | Apoderado Solidario | 20/06/2011 | 28/04/2015 |
Hernandez Gracia Raul | Apoderado | 23/02/2012 | 28/04/2015 |
Hernandez Gracia Raul | Apoderado Solidario | 20/06/2011 | 28/04/2015 |
HURFAGA SL | Apoderado | 03/09/2013 | 28/04/2015 |
KAM FOOD SERVICE SL | Administrador Unico | 03/09/2013 | 28/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HUR-CAMINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 66, S 8, H BI 56282, I/A C (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 66, S 8, H BI 56282, I/A C (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 66, S 8, H BI 56282, I/A 9 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 63, S 8, H BI 56282, I/A 8 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 63, S 8, H BI 56282, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 63, S 8, H BI 56282, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 63, S 8, H BI 56282, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 63, S 8, H BI 56282, I/A 6 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 62, S 8, H BI 56282, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-48